La matematica mentale è l'abilità di utilizzare l’algebra applicata, la tecnica matematica, il potere del cervello e l’inventiva per risolvere problemi di matematica. Dettagli più precisi di alcune di queste tecniche sono descritti anche in altri articoli di wikiHow.

Prerequisito: conoscenza di base di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione a memoria.

Metodo 1 di 2:
Addizione e Sottrazione

  1. 1
    Trasforma numeri difficili da gestire a mente con altri più facili da sommare.
    1. Arrotonda il numero (da aggiungere) fino al successivo multiplo di dieci.
    2. Aggiungi l'altro numero.
    3. Sottrai l'importo arrotondato.
      • Esempio 88 + 56 = ?; 88 arrotondato diventa 90.

        Aggiungi 90 a 56 = 146

        Sottrai le due unità che hai aggiunto a 88 (per arrotondare a 90).

        146 - 2 = 144: ecco la risposta!
      • Questo procedimento è una semplice riformulazione del problema del tipo 56 + (90 - 2). Esempi di altri utilizzi di questa tecnica: 99 = (100 - 1); 68 = (70 - 2)
      • È possibile utilizzare una tecnica simile anche per la sottrazione.
  2. 2
    Converti l’addizione in moltiplicazione. La moltiplicazione è l'aggiunta di più occorrenze dello stesso numero.
    1. Nota quante volte viene ripetuto un numero da aggiungere.
      • Per esempio:

        7 + 25 + 7 + 7 + 7 + 7 =

        diventa 25 + (5 × 7) =

        25 + 35 = 60
  3. 3
    Annulla gli opposti nelle addizioni algebriche. Ad esempio, possono essere + 7 - 7. Gli opposti additivi possono essere anche 5 - 2 + 4 - 7.
    1. Cerca numeri da aggiungere o sottrarre per un totale di 0. Utilizzando l'esempio precedente: (Nota: l'immagine sopra è sbagliata. Mostra 5 + 9 = 9 <—> -2 -7 = 9 mentre dovrebbe essere 5 + 4 = 9 <—> - 2 - 7 = - 9)

      5 + 4 = 9 è l'opposto additivo di - 2 - 7 = - 9

      Dal momento che sono opposti additivi, non è necessario fare la somma di tutti e quattro i numeri; la risposta è 0 (zero) per annullamento.
      • Prova questo:

        4 + 5 - 7 + 8 - 3 + 6 - 9 + 2 =

        diventa:

        (4 + 5) - 9 + ( -7 - 3) + (8 + 2) + 6 = Raggruppali
        e ricordati di non sommarli; basta rimuovere gli opposti additivi dal problema.

        0 + 0 + 6 = 6
    Pubblicità

Metodo 2 di 2:
Moltiplicazione

  1. 1
    Impara a gestire i numeri terminanti in 0 (zero). Per esempio 120 × 120 =
    1. Conta il numero totale di zeri in fondo (in questo caso 2).
    2. Svolgi il resto del problema.

      12 × 12 = 144
    3. Aggiungi alla fine del risultato il numero di zeri che hai contato;

      14.400
  2. 2
    Utilizza la proprietà distributiva della moltiplicazione per convertire numeri difficili da moltiplicare in altri più semplici. Potresti quindi essere in grado di utilizzare alcune delle tecniche sottostanti.
    • Per esempio:

      Invece di 14 × 6

      scomponi il 14 in 10 e 4 e moltiplica entrambi per 6, dopo di che sommali.

      14 × 6 = 6 × (10 + 4) = (10 × 6) + (4 × 6) = 60 + 24 = 84.
    • Per esempio:

      Invece di: 35 × 37 = ?

      fai questo: 35 × (35 + 2) =

      = 352 + (2 × 35) = 1225 + 70 = 1295
  3. 3
    Quadrato di numeri che terminano in 5 (cinque).

    Supponiamo 352 = ?
    1. Ignorando il 5 alla fine, moltiplichiamo il numero (3) per il prossimo numero più alto (4).

      3 × 4 = 12
    2. Aggiungiamo 25 alla fine del numero.

      1225
  4. 4
    Eleva al quadrato dei numeri che differiscono di uno dal numero che conosci già.

    Calcoliamo 412 = ? e 392 = ?
    1. Calcoliamo il quadrato già noto.

      402 = 1600
    2. Decidi se è necessario aggiungere o sottrarre. Si aggiunge con un quadrato più grande e si sottrae con uno più piccolo.
    3. Aggiungi il numero originale al successivo o precedente.

      40 + 41 = 81

      40 + 39 = 79.
    4. Fai l'addizione o la sottrazione.

      1600 + 81 = 1.681 —-> 412 = 1.681
      1600 - 79 = 1.521 —-> 392 = 1.521
    • Funziona solo con numeri inferiori o superiori di una sola unità rispetto all'originale.
  5. 5
    Semplifica le moltiplicazioni usando la regola della "differenza di quadrati". Calcoliamo 39 × 51 = ?
    1. Trova il numero che è equidistante da entrambi i numeri.

      In questo caso, 45, che è lontano di 6 unità da entrambi i numeri.
    2. Eleva al quadrato quel numero.

      452 = 2025
    3. Eleva al quadrato la "distanza" dei numeri da quello centrale.

      62 = 36
    4. Sottrai quel numero dal primo quadrato.

      2025 - 36 = 1989
      • Se hai studiato algebra, la formula è espressa come:

        51 × 39 =
        (45 + 6)×(45 - 6) = 452 - 62
        ( x + y )×( x - y ) = x2 - y2
      • Per una spiegazione più completa, leggi un articolo su come risolvere facilmente i problemi di matematica utilizzando la differenza dei quadrati.
  6. 6
    Moltiplica per 25. Calcoliamo 25 × 12 = ?
    1. Moltiplica per 100 aggiungendo due zeri alla fine dell’altro numero (non del 25).

      25 × 12
      1200
    2. Dividi per 4.

      1200 ÷ 4 = 300
      25 × 12 = 300
    Pubblicità

wikiHow Correlati

Come

Calcolare le Probabilità

Come

Calcolare i Metri Quadrati

Come

Convertire Percentuali, Frazioni e Numeri Decimali

Come

Convertire Millilitri (ml) in Grammi

Come

Calcolare la Lunghezza dell'Ipotenusa di un Triangolo

Come

Calcolare il Diametro di un Cerchio

Come

Calcolare il Volume di un Cilindro

Come

Calcolare un Aumento Percentuale

Come

Calcolare il Raggio di una Circonferenza

Come

Calcolare l'Area di un Cerchio

Come

Risolvere le Potenze

Come

Convertire le Frazioni in Decimali

Come

Calcolare Pi Greco Lanciando Wurstel Surgelati

Come

Calcolare il Volume in Litri
Pubblicità

Informazioni su questo wikiHow

wikiHow è una "wiki"; questo significa che molti dei nostri articoli sono il risultato della collaborazione di più autori. Per creare questo articolo, 18 persone, alcune in forma anonima, hanno collaborato apportando nel tempo delle modifiche per migliorarlo. Questo articolo è stato visualizzato 1 775 volte
Questa pagina è stata letta 1 775 volte.

Hai trovato utile questo articolo?

Pubblicità